Decreti
Sul presente sito vengono pubblicati, in ottemperanza alle previsioni in materia di Trasparenza, i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta provinciale, nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali. Questa pubblicazione non si sostituisce a quella prevista dalla legge ed avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
I decreti vengono pubblicati dalle strutture organizzative responsabili per l’elaborazione dell’atto.
Numero | Data | Oggetto | Tipologia | Download |
---|---|---|---|---|
16438 | 16/09/2019 | Aggiornamento dell’indennità di posizione dell’Ufficio Edilizia rurale (31.4.) della ripartizione Agricoltura | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
16118 | 05/09/2019 | Christine Gasser Rinnovo della nomina a direttrice sostituta della Ripartizione pedagogica della Direzione Istruzione e Formazione tedesca | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15850 | 03/09/2019 | Elena Pellegrini – Conferimento di un incarico dirigenziale in qualità di dirigente scolastica – dal 01/09/2019 al 31/08/2023 | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15851 | 30/08/2019 | Maria Teresa Mussner – Conferimento di un incarico dirigenziale in qualità di dirigente scolastico – dal 01/09/2019 al 31/08/2023 | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15714 | 29/08/2019 | Klaus Kaneider Nomina a direttore sostituto del Servizio strade Val Pusteria (12.6) della ripartizione Servizio strade | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15759 | 29/08/2019 | Elisabeth Agnes Baur Nomina per chiamata dall’esterno quale ispettrice delle scuole dell’infanzia ladine presso la Direzione provinciale Scuole ladine | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15806 | 29/08/2019 | Michela Trentini Nomina a direttrice della ripartizione Politiche sociali (24.0) | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15609 | 28/08/2019 | Veronika Rabensteiner Rinnovo della nomina a direttrice dell'Ufficio Ordinamento sanitario (23.4) della ripartizione Salute Claudia De Lorenzo Rinnovo della nomina a direttrice d'ufficio sostituta | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15611 | 28/08/2019 | Marco Dalnodar Nomina a direttore dell’Ufficio affari amministrativi della ripartizione 11 – Edilizia e servizio tecnico | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
15472 | 27/08/2019 | Enrico Brutti Rinnovo della nomina a direttore reggente dell'Ufficio Parchi naturali (28.6.) della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio Anton Johann Egger Rinnovo della nomina a direttore d'ufficio sostituto | Atti di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali | Download |
(*) Documento al momento non disponibile per il download, sarà reso scaricabile il prima possibile.